Hanes ariannol INDEPENDENCE AT HOME
Rhif yr elusen: 245259
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.43m | £453.09k | £445.41k | £458.74k | £569.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.93k | £401.44k | £473.38k | £490.99k | £524.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £351.04k | N/A | N/A | N/A | £343.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £148.47k | N/A | N/A | N/A | £226.33k | |
|
Incwm - Arall | £2.93m | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £133.22k | N/A | N/A | N/A | £58.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £309.41k | N/A | N/A | N/A | £445.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.51k | N/A | N/A | N/A | £38.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.04k | N/A | N/A | N/A | £16.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.