Trosolwg o’r elusen HEDGES CHEMICAL SCIENCE FUND
Rhif yr elusen: 309241-2
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME DATED 30 NOVEMBER 1911 AS AMENDED 24 OCTOBER 1924, 10 FEBRUARY 1956 AND 14 OCTOBER 1957 AND SCHEME SEALED 25 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE FUND IN AWARDING PRIZE OR PRIZES IN NATURAL SCIENCES TO PUPILS ATTENDING WALLINGFORD SCHOOL
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 22 Awst 1991: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.