Hanes ariannol THE ABBEYFIELD (WEYMOUTH) SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 246972
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £755.86k | £847.02k | £766.31k | £843.11k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.17k | £863.80k | £901.33k | £931.37k | £946.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £29.51k | £23.06k | £61.53k | £9.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £38.95k | £35.71k | £10.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £254 | £0 | £200 | £5.12k | £10.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £754.90k | £807.20k | £725.29k | £826.22k | £993.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £698 | £820 | £211 | £672 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £39.00k | £40.61k | £11.10k | £1.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £793.17k | £863.80k | £901.33k | £931.37k | £946.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.50k | £3.37k | £3.85k | £4.64k | £4.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.