Hanes ariannol PELSALL (STAFFORDSHIRE) MINING ACCIDENT FUND
Rhif yr elusen: 247163
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03k | £2.29k | £2.34k | £2.41k | £2.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06k | £1.16k | £1.16k | £1.06k | £3.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.