Dogfen lywodraethu THE DOWN GOSPEL TRUST
Rhif yr elusen: 247217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 24 MAY 1965 AS AMENDED BY DEED DATED 15 APR 1971 AS AMENDED BY DEED DATED 27 NOV 1972 AS AMENDED BY DEED DATED 20 NOV 1982 AS AMENDED BY DEED DATED 03 JAN 2008 AS AMENDED BY DEED DATED 09 JAN 2015
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSES SELECTEDD BY THE TRUSTEES, THE PRIMARY PURPOSE BEING THE PROVISION OF MEETING PLACES IN ENGLAND FOR THE PREACHING OF THE WORD OF GOD AND OTHER RELIGIOUS PURPOSES FOR COMMUNICANTS AS DESCRIBED IN CLAUSE 14A OF THE TRUST DEED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.