Trosolwg o’r elusen SLINDON TRUST
Rhif yr elusen: 252878-3
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST DATED 09/05/1864
AS AMENDED ON 07/04/1874
AS AMENDED BY DEED DATED 18/03/1903
AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/03/1959
AS AMENDED BY SCHEME DATED 10/10/1983
AS AMENDED BY SCHEME DATED 31/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PERMIT THE ERECTION OF A CHURCH AND PRESBYTERY FOR THE PERFORMANCE OF THE WORSHIP OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION ALSO FOR USE AS A BURIAL GROUND FOR THE CATHOLIC INHABITANTS OF SLINDON.
Maes buddion
SLINDON.
Hanes cofrestru
- 08 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- LESLIE TRUST (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.