Hanes ariannol NATIONAL SHEEP ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 249255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.27m | £664.41k | £828.13k | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.29m | £734.51k | £839.15k | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.70k | £12.75k | £7.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £454.58k | £453.17k | £51.91k | £53.63k | £80.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £440.38k | £495.65k | £34.75k | £38.60k | £501.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £275.32k | £263.84k | £505.40k | £677.16k | £713.92k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.48k | £41.72k | £44.71k | £48.21k | £45.31k | |
|
Incwm - Arall | £6.72k | £18.89k | £27.64k | £10.53k | £17.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £840.86k | £785.65k | £611.70k | £839.15k | £1.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £409.40k | £504.01k | £122.82k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.56k | £74.65k | £0 | £58.41k | £71.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.