ymddiriedolwyr MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILLIP STEEL BLINKHORN | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
The Rt Revd Dr Mathew James Porter | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||||||||
Barbara Micklethwaite M.B.E. | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||||||||
Iain Hodcroft | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||||||||
PHILIP GELDARD | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Grace Ruth Elizabeth Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Linda Mycock | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Andrew Peter Wickens | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
Rev Andrew Ian Salmon | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Michael Antony Read | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
PHILIP JOHN BILSON | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||||
JEFFREY NORMAN DUNKERLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Paul Henry Sumsion | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Hyacinth Lightbourne | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
Canon Rachel Mann | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||||||||
YVONNE MACKERETH | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||||||||||
Archdeacon Karen Belinda Best | Ymddiriedolwr | 14 May 2017 |
|
|||||||||||||
KEITH LEWIS | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|||||||||||||
The Right Reverend Mark Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||||||||
THE VERY REVEREND ROGERS MORGAN GOVENDER | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||||||
RT REV DAVID STUART WALKER | Ymddiriedolwr | 30 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.