Hanes ariannol THE BRITISH INTERPLANETARY SOCIETY
Rhif yr elusen: 250556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £543.33k | £439.26k | £401.60k | £354.41k | £423.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £506.26k | £461.30k | £497.55k | £362.72k | £445.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.76k | N/A | £8.89k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £317.01k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.57k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £168.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £103 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £53.84k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £503.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.77k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.