Hanes ariannol AGE UK LEICESTER SHIRE AND RUTLAND
Rhif yr elusen: 250837
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.76m | £8.62m | £8.62m | £8.66m | £8.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.18m | £8.54m | £8.57m | £8.69m | £11.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £795.22k | £818.74k | £1.04m | £861.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.23m | £2.35m | £2.40m | £2.62m | £2.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.00m | £5.44m | £5.37m | £4.92m | £4.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £95.61k | £42.02k | £35.85k | £55.73k | £39.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £184.43k | £392.08k | £142.73k | £72.88k | £77.28k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.87m | £6.48m | £6.54m | £6.50m | £6.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.31k | £50.39k | £57.96k | £60.55k | £45.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.71k | £9.60k | £11.25k | £26.28k | £15.09k | |
|
Gwariant - Arall | £297.57k | £0 | £0 | £0 | £3.56m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.