ymddiriedolwyr THE NEWMAN TRUST
Rhif yr elusen: 251158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (121 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIANE KERKHECKER | Cadeirydd | 13 February 2015 |
|
|||||
Bishop Nicholas Hudson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
FRA' JOHN SAMUEL CHRISTOPHER EIDINOW | Ymddiriedolwr | 17 March 2015 |
|
|
||||
Helen Merrington Rust | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
Dr Mary McMenamin | Ymddiriedolwr | 13 February 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR GEORGY KANTOR | Ymddiriedolwr | 28 October 2014 |
|
|||||
Rt Revd William Leonard Kenney | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.