Hanes ariannol BARRY YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 251245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £467.78k | £500.64k | £436.52k | £453.33k | £586.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £483.36k | £534.96k | £454.91k | £510.76k | £576.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £185.68k | £40.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £9.66k | N/A | N/A | £42.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £41.16k | N/A | N/A | £38.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £443.34k | N/A | N/A | £506.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £19 | N/A | N/A | £254 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £6.46k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £521.42k | N/A | N/A | £561.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £13.54k | N/A | N/A | £15.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.