Hanes ariannol THE BRITISH ISLES PROVINCE OF THE CONGREGATION OF SISTERS OF CHARITY OF JESUS AND MARY
Rhif yr elusen: 251262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £2.03m | £1.72m | £2.49m | £2.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.52m | £2.44m | £2.33m | £2.64m | £4.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £242.42k | £257.84k | £221.19k | £281.21k | £313.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.89k | £98.43k | £33.80k | £984 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £288.70k | £337.10k | £401.13k | £319.97k | £284.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.77k | £10.80k | £10.80k | £10.80k | £10.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.13m | £871.98k | £1.02m | £1.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £581.29k | £545.98k | £439.33k | £438.31k | £508.15k | |
|
Incwm - Arall | £8.10k | £0 | £0 | £700.11k | £297.54k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.40m | £2.32m | £2.20m | £2.51m | £4.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.66k | £124.89k | £127.52k | £136.05k | £128.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.76k | £20.98k | £39.43k | £22.43k | £23.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £516.27k | £501.89k | £444.71k | £610.95k | £1.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £118.66k | £124.89k | £127.52k | £136.05k | £128.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.