Hanes ariannol THE GATSBY CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 251988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.08m | £105.20m | £60.44m | £142.72m | £89.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.77m | £61.48m | £61.65m | £82.13m | £156.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.47m | £94.88m | £55.00m | £137.45m | £75.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.62m | £10.32m | £5.44m | £5.27m | £14.44m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £54.66m | £60.52m | £60.86m | £81.13m | £155.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £961.00k | £791.00k | £998.00k | £874.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.00k | £0 | £30.00k | £33.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £48.64m | £53.69m | £48.47m | £68.99m | £134.54m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.11m | £961.00k | £791.00k | £998.00k | £874.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.