Hanes ariannol ROMAN CATHOLIC PURPOSES IN CONNECTION WITH THE CONGREGATION OF THE MOST HOLY REDEEMER
Rhif yr elusen: 252041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.67m | £1.75m | £832.64k | £1.22m | £3.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.77m | £1.16m | £1.41m | £2.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £57.83k | £57.54k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.11m | £1.06m | £276.15k | £634.72k | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £169.13k | £165.86k | £224.04k | £76.09k | £54.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215.92k | £275.35k | £155.46k | £234.23k | £236.24k | |
|
Incwm - Arall | £180.11k | £252.43k | £173.19k | £271.53k | £1.78m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £22.18k | £60.00k | £46.50k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.77m | £1.13m | £1.39m | £2.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £227.07k | £6.33k | £29.73k | £22.77k | £28.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £150.93k | £162.51k | £50.95k | £154.19k | £515.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.96k | £6.33k | £29.73k | £22.77k | £28.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.