ymddiriedolwyr THE HAWKHURST COMMUNITY HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Rhif yr elusen: 252641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Clive Dewing | Cadeirydd | 15 July 2015 |
|
|
||||
Timothy Peter Fagg | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
Jane Pyne | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Hans Schalburg | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Colin Williamson | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Newman | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|
||||
John Hunt | Ymddiriedolwr | 19 July 2017 |
|
|
||||
Harvey Cobbold | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
William Owen | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Dr Robert Blundell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.