Hanes ariannol ATLANTIC SALMON TRUST
Rhif yr elusen: 252742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (50 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.70m | £1.76m | £1.98m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.12k | £1.57m | £1.69m | £1.96m | £2.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £636.00k | £368.82k | £131.72k | £655.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £679.48k | £501.96k | £361.35k | £407.05k | £414.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.64k | £102.81k | £154.87k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £268.95k | £1.08m | £1.23m | £1.57m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.02k | £12.56k | £11.87k | £10.92k | £11.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £60.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £62.44k | £4.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £547.48k | £1.45m | £1.56m | £1.85m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £66.64k | £117.97k | £127.94k | £113.67k | £198.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £45.84k | £69.94k | £81.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £4.29k | £5.05k | £6.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £239.38k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.