Dogfen lywodraethu THE SNOWDONIA SOCIETY/CYMDEITHAS ERYRI
Rhif yr elusen: 253231
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 1967 AS AMENDED 17 OCTOBER 1987, 11 NOVEMBER 1995, 4 OCTOBER 1997 & 12 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO WORK TO CONSERVE THE SCENERY, THE NATURAL AND HISTORIC FEATURES AND THE WILD LIFE WITHIN THE PARK AND TO KEEP THEM UNIMPAIRED FOR THE ENJOYMENT OF PRESENT AND FUTURE GENERATIONS. (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.