Hanes ariannol THE CHRISTIAN BOOKSHOP, HITCHIN
Rhif yr elusen: 253478
Mae'r elusen yn nwylo gweinyddwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £123.99k | £114.28k | £120.94k | £101.62k | £79.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.88k | £117.62k | £121.72k | £108.90k | £71.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £35.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.