ymddiriedolwyr HENRY SMITH CHARITY - ST PAUL'S WALDEN SHARE
Rhif yr elusen: 254535
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Thomas Barrett | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Frances Bowes Lyon | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Bankimkumar Bhatt | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Michael John Bruce | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Kohl | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Tracey Christine Brooke | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Timothy Peter Welch Roberts | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.