ymddiriedolwyr ROYAL EXCHANGE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 255424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armoghan Mohammed | Cadeirydd | 17 April 2023 |
|
|||||
Eva Scott | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Joanna Katharine Taylor | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Afshan Tania D'souza-Lodhi | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Armstrong | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|||||
Ellen Hanlon | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
NICOLE MAY | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.