Hanes ariannol LEEDS THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 255460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £8.31m | £9.15m | £7.27m | £10.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.61m | £8.43m | £3.69m | £8.14m | £12.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.10m | £2.80m | £5.05m | £3.13m | £2.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.23m | £1.01m | £2.62m | £932.62k | £879.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £228.87k | £588.92k | £58.64k | £475.09k | £1.00m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.36m | £6.04m | £5.65m | £5.75m | £8.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £57.57k | £57.61k | £55.29k | £56.46k | £55.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £621.45k | £760.54k | £50.40k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.13m | £7.69m | £3.12m | £7.43m | £9.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £470.79k | £741.79k | £567.73k | £708.74k | £225.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.65k | £40.38k | £16.39k | £13.03k | £30.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.26m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.