Hanes ariannol THE MARION AND NORMAN JEPSON TRUST
Rhif yr elusen: 256322
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2008 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.65k | £45.42k | £26.36k | £29.65k | £13.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.93k | £19.27k | £20.26k | £14.57k | £6.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.