Hanes ariannol THE MAGHULL CHAPEL TRUST
Rhif yr elusen: 258848
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.06k | £18.54k | £3.50k | £18.58k | £2.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £948 | £1.30k | £3.55k | £16.09k | £2.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.