ymddiriedolwyr SOUTH STREET WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 259525
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA AMY LILLEY | Cadeirydd | 06 September 2011 |
|
|
||||
Ingrid Osborne | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Patricia Morrell | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Sue Cleary | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ann Hill | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Brenda Feast | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Mary Goodwin | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Janice Brown | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Hillary Baybutt | Ymddiriedolwr | 05 November 2017 |
|
|
||||
Susan Larkins | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
EUNICE LONG | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
LINDA SWIFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.