Hanes ariannol INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS LIMITED
Rhif yr elusen: 259649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.36m | £12.42m | £8.75m | £11.07m | £12.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.99m | £8.45m | £7.78m | £8.36m | £10.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £49.31k | £54.08k | £975.29k | £571.64k | £836.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.17m | £8.06m | £5.38m | £4.46m | £5.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.67m | £2.81m | £1.42m | £799.79k | £1.49m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £1.43m | £823.32k | £2.60m | £2.84m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125.24k | £125.19k | £149.93k | £237.06k | £270.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £975.29k | £2.98m | £3.27m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.28m | £3.15m | £2.50m | £3.64m | £2.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.63m | £5.30m | £5.28m | £4.73m | £4.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £42.80k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £82.69k | £0 | £0 | £0 | £3.17m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.