Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE OF AMATEUR CINEMATOGRAPHERS LIMITED
Rhif yr elusen: 260467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06/10/1932 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/02/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/11/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/10/2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF CINEMATOGRAPHY AND ASSOCIATED AUDIO AND VISUAL ARTS AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ARTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.