Dogfen lywodraethu SOLIHULL CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 260676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 JANUARY 1970 AS AMENDED 13 APRIL 1978, 11 MARCH 1992 AND 27 APRIL 1994 as amended on 25 Sep 2019 as amended on 25 Sep 2019 as amended on 20 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE SOLIHULL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.