ymddiriedolwyr CHARITY OF LADY REBECCA KINGSMILL
Rhif yr elusen: 260864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Eastwick-Field | Cadeirydd | 19 September 2019 |
|
|
||||||||||
Andrew Kitch | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||||||||
Susan Adams | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||||||||
Philip Crisford | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|||||||||||
IRENE POWERS | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|||||||||||
PENNY STEWART | Ymddiriedolwr | 01 January 2004 |
|
|||||||||||
PATRICK DRING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.