ymddiriedolwyr ST PANCRAS WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 261261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Maizels | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
CLARE HOUSE | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
David Goldesgeyme | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Daniel Carrier | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
COUNCILLOR JENNY HEADLAM-WELLS | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
||||
Richard Cotton | Ymddiriedolwr | 03 June 2014 |
|
|
||||
Cllr Nasim ALi | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|
||||
JILL FRASER | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
||||
Eleanor Sturdy | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE LEVERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE MAYOR OF CAMDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.