Hanes ariannol THE ABBEYFIELD (HARWICH AND DISTRICT) SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 262221
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 31/01/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.71k | £56.20k | £77.72k | £95.68k | £70.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.75k | £74.39k | £80.45k | £86.78k | £66.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.