ymddiriedolwyr BELCHAMP WALTER VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 262403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE WALKER | Cadeirydd | 18 May 2015 |
|
|
||||
Rita Louise Rosalie Scott | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Benjamin Christopher Douglas Fairbanks Weston | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Brigid Poynter | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Krelle | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
MRS EVIE POELS | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Charles Raymond | Ymddiriedolwr | 18 April 2007 |
|
|
||||
DAVID POYNTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.