Dogfen lywodraethu THE ACRE LANE CENTRE (HELP 71)
Rhif yr elusen: 263062
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD MARCH 1972 AS AMENDED 15TH NOVEMBER 1977, 21ST JUNE 1978, 28TH JULY 1982, 6TH JULY 1983 AND 30TH JUNE 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE, WHETHER BY THE PROVISION OF SERVICES, THE GIVING OF ADVICE, OR IN ANY OTHER WAY, ANY PERSONS LIVING IN BRIXTON IN THE BOROUGH OF LAMBETH OR IN ANY NEIGHBOURING AREAS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIPS OR DISTRESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRIXTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.