ymddiriedolwyr THE PUTNEY SOCIETY
Rhif yr elusen: 263242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert George Arguile | Cadeirydd | 20 June 2016 |
|
|||||
Alison Ann Burnyeat Fishwick | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Serena Clare Binnie | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Nazim Osmancik | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Michael Ixer | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Andrew John Diarmid Nicol | Ymddiriedolwr | 18 May 2020 |
|
|
||||
Stephen Matthew Luxford | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
Judith Mary Chegwidden | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|
||||
Victoria Louise Diamond | Ymddiriedolwr | 28 August 2011 |
|
|
||||
Dr Carolyn McMillan | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Mark Adrian Poulter | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.