Hanes ariannol THE FRIENDS OF BRISTOL HAEMATOLOGY AND ONCOLOGY CENTRE
Rhif yr elusen: 264136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.53k | £558.65k | £170.30k | £225.48k | £300.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £344.31k | £400.30k | £242.86k | £154.64k | £170.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £407.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £3.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £28.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £118.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £317.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £334.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £39.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £270.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £24.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £26.77k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.