Hanes ariannol L'ARCHE
Rhif yr elusen: 264166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.47m | £13.63m | £14.69m | £16.18m | £17.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.12m | £12.98m | £14.38m | £15.79m | £18.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.59m | £12.40m | £13.12m | £14.64m | £12.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £53.65k | £115.41k | £32.03k | £3.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46m | £874.31k | £1.25m | £1.15m | £1.42m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.80k | £23.59k | £11.58k | £38.60k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.83m | £12.60m | £13.34m | £14.87m | £16.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.60k | £7.31k | £330 | £5.04k | £40.85k | |
|
Incwm - Arall | £139.03k | £118.80k | £98.83k | £113.26k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £64.94k | £25.40k | £197.69k | £1.00k | £188.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.79m | £12.71m | £14.04m | £15.39m | £17.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £328.69k | £277.70k | £335.39k | £404.14k | £390.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £135.91k | £128.70k | £101.02k | £118.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £150.77k | £82.85k | £152.52k | £123.20k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £203.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.