ymddiriedolwyr L'ARCHE
Rhif yr elusen: 264166
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aedan Michael Mary MacGreevy | Cadeirydd | 05 December 2018 |
|
|
||||
Nigel Mapp | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Joanna McCall | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Anne Winter | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Martin Weale | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Jane Ann Brown | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Dr Peter Michael Oakes | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
ROLAND CLARK | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|||||
Isobel Gray | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
Susan Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 27 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.