ymddiriedolwyr CITB
Rhif yr elusen: 264289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Lauener | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|||||||
Herman Frans Frederik Kok | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||||
Nicola Davis | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Rachael Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Stephen Gray | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Julia Heap | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||||
Louisa Finlay | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||||
Michael Green | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||||
OWAIN JONES | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|||||||
Sophie Seddon Hall | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||||
Holly Price | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||||
Kevin Mcloughlin | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.