Dogfen lywodraethu Charity of Mabel Georgina Marian Shickle for Gentlepeople of Limited Means
Rhif yr elusen: 264338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL PROVED IN PPR ON 7TH SEPTEMBER 1931 AND SCHEME OF THE 20TH JUNE 1975, AS AMENDED 12TH AUGUST 2003 AS AMENDED ON 23 FEB 2021 AS AMENDED ON 24 JUN 2021 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 NOV 2021 as amended on 15 Nov 2021 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
IN OR TOWARDS THE UPKEEP AND REPAIR OF THE PROPERTY BELONGING TO THE CHARITY AND SUBJECT THERETO FOR THE BENEFIT OF ALL OR ANY OF THE OCCUPANTS THEREOF IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINKS FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.