ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS SOUTH EAST SOMERSET BRANCH
Rhif yr elusen: 264783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEE CHAPMAN | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|
||||
Rebecca Lucy Paull | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Tracy Jane Savage | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Kenneth Frank Comber | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
PIERS FARLEY | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||
MICHELE WESTLAKE | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
PETER LUSCOMBE | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
SHANI BELINDA THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANN BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN KENNETH BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.