Dogfen lywodraethu AGE CONCERN BRACKNELL FOREST
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/06/1972 AS AMENDED ON 01/06/1983 AS AMENDED ON 16/07/2003 AS AMENDED ON 21/07/2004 AS AMENDED ON 09/12/2010 AS AMENDED ON 27/11/2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND THE DISTRICTS OF BRACKNELL FOREST IN THE COUNTY OF BERKSHIRE (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") IN PARTICULAR BY THE PROVISION AND OPERATION OF DAY CARE FACILITIES FOR ELDERLY PEOPLE.
Maes buddion
DISTRICTS OF BRACKNELL FOREST IN THE COUNTY OF BERKSHIRE.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.