Hanes ariannol ALDERNEY MANOR COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 265415
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.61k | £40.35k | £97.08k | £40.68k | £19.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.03k | £56.24k | £50.62k | £50.48k | £34.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.89k | £1.83k | £1.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £6.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.