Hanes ariannol AGE CONCERN (EAST SUSSEX)
Rhif yr elusen: 265532
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £589.73k | £1.81m | £1.12m | £1.03m | £950.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £562.30k | £636.82k | £870.01k | £1.12m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £113.28k | £1.38m | £529.09k | £134.36k | £39.07k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £145.42k | £140.81k | £150.74k | £315.60k | £248.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £344.62k | £295.57k | £379.85k | £531.93k | £563.66k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.35k | £30.80k | £58.80k | £44.21k | £34.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £64.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.00k | £1.36m | £502.33k | £122.46k | £28.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £473.83k | £502.62k | £698.48k | £909.99k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.42k | £12.62k | £31.00k | £7.46k | £11.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.