ymddiriedolwyr THE FREDA PARRY SCHOLARSHIP FUND
Rhif yr elusen: 265970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA GUNDY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Emma Louise Lindsey | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|||||
Vivienne Cunningham | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
stepanie dawn duchar pickup | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
ROBIN GRAHAM FAUTLEY | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
EMMA LOUISE ROWE | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||
JENA CHUN-WAH PANG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.