Hanes ariannol SOUTHGATE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 265996
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.77k | £36.64k | £41.09k | £39.98k | £41.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.91k | £39.69k | £41.49k | £42.65k | £27.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.