Hanes ariannol CLIFTON CATHOLIC FELLOWSHIP WITH HANDICAPPED PEOPLE
Rhif yr elusen: 266010
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £853 | £379 | £436 | £860 | £384 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04k | £572 | £531 | £403 | £386 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.