Dogfen lywodraethu GLOBAL RECORDINGS NETWORK UK
Rhif yr elusen: 266476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15/10/1973 AS AMENDED ON 28/09/1993 AS AMENDED ON 21/05/1996 AS AMENDED ON 15/07/2013 as amended on 13 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROPAGATION AND DISSEMINATION IN ALL PARTS OF THE WORLD THE TRUTHS AND DOCTRINES OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING THE FURTHERANCE AND ENCOURAGEMENT IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS OF CHRISTIAN TEACHING AND EDUCATION THE ADVANCEMENT OF THE PROTESTANT AND EVANGELICAL TENETS OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE ENCOURAGEMENT OF MISSIONARY ENTERPRISE AND ACTIVITY TO THAT END.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.