Hanes ariannol ART SERVICES GRANTS LIMITED
Rhif yr elusen: 267021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.42m | £5.20m | £7.61m | £4.75m | £5.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £5.09m | £5.55m | £5.15m | £3.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £443.63k | £287.81k | £484.25k | £659.15k | £235.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.52k | £259.70k | £6.80k | £6.66k | £204.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £167.16k | £127.41k | £1.75m | £93.54k | £124.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.24m | £4.80m | £5.84m | £4.64m | £5.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.13k | £11.79k | £6.52k | £4.12k | £52.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.07m | £5.01m | £5.51m | £5.12m | £3.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.47k | £75.93k | £41.72k | £26.16k | £25.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.66k | £16.29k | £0 | £20.43k | £21.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.