Hanes ariannol EDENBRIDGE AND WESTERHAM CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 267793
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.56k | £84.12k | £89.01k | £69.67k | £77.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £80.09k | £83.36k | £80.47k | £80.83k | £87.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.