ymddiriedolwyr Malborough Village Hall and Playing Fields Association
Rhif yr elusen: 268019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY MORGAN | Cadeirydd | 30 March 2011 |
|
|
||||
Timothy David Chandler | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Jonathan Towne | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
John Mahood | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
JILL CLARKE | Ymddiriedolwr | 22 July 2013 |
|
|
||||
JOHN JEVANS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
VAL JEVANS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||
GAIL ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.